序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑缝香
|
|
2 |
余有根
|
|
3 |
汪淑敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 经营范围变更 |
许可项目:食品生产;食品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;包装材料及制品销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:食品生产;食品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;包装材料及制品销售;第二类医疗器械销售;塑料制品销售;塑料瓶胚及瓶盖生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-01-04 | 经营范围变更 |
许可项目:食品生产;食品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:食品生产;食品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;包装材料及制品销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-07-06 | 经营范围变更 |
生物技术、生物工程的技术开****、技术服务、成果转让;食品添加剂、包装材料、食品销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:食品生产;食品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-07-06 | 行业代码变更 |
7320:工程和技术研究和试验****展
|
1399:其他未列明农副食品加工
|
5 | 2020-03-20 | 名称变更 |
龙游耐雀生物科技有限公司
|
浙江赛然生物科技有限公司
|
6 | 2019-09-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张建成;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张建成;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:余惠芳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:余惠芳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-09-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 |
张建成
|
郑缝香
|
9 | 2019-09-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 向上控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州耐雀生物科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 向上控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余有根; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张建成; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王耀红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余有根; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 汪淑敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑缝香; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|