序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:795569806
|
统一社会信用代码:*****6
|
2 | 2015-03-25 | 住所变更 |
住所: 衢州市衢江区振兴中路***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:樟潭街道
|
住所: 衢州市衢江区樟潭路***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:樟潭街道
|
3 | 2014-04-22 | 负责人变更 |
张继华 [退出]
|
黄尔东 [新增]
|
4 | 2014-04-22 | 法定代表人变更 |
张继华
|
黄尔东
|
5 | 2013-02-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周荣明
|
张继华
|
6 | 2007-11-26 | 变更注册号 |
注册号: *****73
|
注册号: *****
|
7 | 2007-11-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任春炼
|
周荣明
|