序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈仙芳 | 100% | 10 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈仙芳
|
|
2 |
周文勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44710
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********21406R
|
2 | 2015-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周文革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周文仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 陈仙芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈仙芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2015-12-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周文仙; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 周文勇; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 周文革; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈仙芳; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
4 | 2015-12-24 | 组织机构变更 |
姓名: 周文革; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周文仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 陈仙芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈仙芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周文勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-12-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2010/10/9 至 2020/10/8
|
营业期限: 2010/10/9 至 2030/10/8
|
6 | 2015-12-24 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2015-12-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周文革
|
陈仙芳
|