序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江海力控股有限公司 | 51.8% | 3460.2400000万人民币 |
2 | 江云锋 | 16% | 1068.8000000万人民币 |
3 | 江海林 | 13.8% | 921.8400000万人民币 |
4 | 范建刚 | 4.8% | 320.6400000万人民币 |
5 | 衢州益中投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.68% | 245.8240000万人民币 |
6 | 衢州盈泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.52% | 235.1360000万人民币 |
7 | 王成 | 3.2% | 213.7600000万人民币 |
8 | 上海人从众股权投资中心(有限合伙) | 3.2% | 213.7600000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江云锋
|
|
2 |
金建海
|
|
3 |
邵朱强
|
|
4 |
曹银霞
|
|
5 |
周龙清
|
|
6 |
胡水泉
|
|
7 |
都红雯
|
|
8 |
叶红
|
|
9 |
金莹
|
|
10 |
俞锡荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:公司章程修改;
|
2 | 2022-05-25 | 章程备案 |
|
具体修改内容详见2022年5月修改后的公司新章程。
|
3 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 俞锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹银霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江云锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 胡水泉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 邵朱强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 都红雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金建海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 俞锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹银霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江云锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 江海林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王利霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵朱强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 都红雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金建海; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 金莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-06-12 | 章程备案 |
|
具体内容详见2020年5月18日修改后的公司章程。
|
6 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 俞锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 曹银霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江云锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 江海林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王利霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵朱强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2020-01-08 | 法定代表人变更 |
|
江云锋
|
8 | 2017-04-25 | 注册资本(金)变更 |
|
****
|
9 | 2017-04-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 俞锡荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周龙清; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 曹银霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 江云锋; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 江云锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 江海林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王利霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邵朱强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 金莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2017-04-25 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 上海人从众股权投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.***%姓名: 王成; 出资额: ***万; 百分比: *.***%企业名称: 衢州盈泰投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 衢州益中投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 范建刚; 出资额: ***万; 百分比: *.***%姓名: 江海林; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%姓名: 江云锋; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 浙江海力控股有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%
|