序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戚寿增 | 100% | 80.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戚寿增
|
|
2 |
张晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 章程备案 |
|
具体内容详见2022年7月14日修订后的公司章程
|
2 | 2022-07-14 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 戚寿增; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
3 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 张晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 戚寿增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 戚寿增; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:戚寿增;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 戚寿增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 戚寿增; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 谢建玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2018-08-16 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:戚寿增;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戚寿增;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-08-16 | 法定代表人变更 |
|
戚寿增
|