序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐睿 | 50% | 50万人民币 |
2 | 徐欢欢 | 25% | 25万人民币 |
3 | 邵赛嘉 | 25% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐睿
|
|
2 |
邵赛嘉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-10 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-08-10 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2019-12-18 | 住所变更 |
|
|
4 | 2019-12-18 | 管辖单位变更 |
|
|
5 | 2018-01-12 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2018-01-10 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2018-01-10 | 多证合一备案 |
|
|
8 | 2018-01-10 | 投资人(股权)备案 |
|
|