序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闻辉 | 53.5% | 535万人民币 |
2 | 许丹阳 | 46.5% | 465万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闻辉
|
|
2 |
许丹阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 闻辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 闻辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 许丹阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 闻辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 闻辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-09-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:许丹阳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:许丹阳;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:许丹阳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:江林珍;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 卢敏; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 许丹阳; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 闻辉; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 许丹阳; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|
4 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许丹阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 许丹阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 卢敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 闻辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 闻辉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
5 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
许丹阳
|
闻辉
|
6 | 2019-12-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 曾红光; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 许丹阳; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 卢敏; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 卢敏; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 许丹阳; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
|