序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江浩 | 70% | 70万人民币 |
2 | 项晶晶 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
项晶晶
|
|
2 |
江浩
|
|
3 |
杨尉明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-22 | 住所变更 |
住所: 衢州市裕丰花园*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 衢州市柯城区广场路**号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
2 | 2016-08-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********80240
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********84046K
|
3 | 2016-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 江浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2016-08-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 项晶晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张利; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 项晶晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 江浩; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2016-08-11 | 组织机构变更 |
姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 江浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2015-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛成华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-08-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 项晶晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 毛成华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 项晶晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张利; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-08-21 | 组织机构变更 |
姓名: 毛成华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张利; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张准; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 毛成华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 项晶晶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨尉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2015-08-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 项晶晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张准; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 项晶晶; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 毛成华; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|