序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶光良 | 81.11111% | 365万人民币 |
2 | 翁美琴 | 18.88889% | 85万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶光良
|
|
2 |
翁美琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********787759
|
2 | 2014-03-21 | 住所变更 |
住所: 衢州市锦绣路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:府山街道
|
住所: 衢州市凯胜路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:双港街道
|
3 | 2014-03-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 金属材料(国家有专项规定的除外)、建材、五金、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、纸制品、农副产品(国家有专项规定的除外)、电器销售。
|
一般经营项目: 金属材料、建材、五金、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、纸制品、农产品、电器销售。
|
4 | 2013-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 翁美琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2013-05-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶光良; 出资额: **; 百分比: ***%
|
姓名: 翁美琴; 出资额: **; 百分比: **.****% [新增]姓名: 叶光良; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
6 | 2013-05-15 | 实收资本变更 |
50
|
450( + 800% )
|
7 | 2013-05-15 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
8 | 2013-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50
|
450( + 800% )
|
9 | 2013-05-15 | 组织机构变更 |
姓名: 邵小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 翁美琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 叶光良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
10 | 2008-06-24 | 注册号升级 |
注册号: ********927
|
注册号: ********
|