序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方志飞 | 70% | 21.0万人民币 |
2 | 方志行 | 30% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方志飞
|
|
2 |
方志行
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-04 | 住所变更 |
浙江省衢州市柯城区通荷路**-**号二楼
|
浙江省衢州市柯城区荷花街道通荷路***号***室(自主申报)
|
2 | 2020-12-04 | 管辖单位变更 |
双港所
|
荷花所
|
3 | 2020-12-04 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2017-09-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********61000组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********58952M
|
5 | 2015-09-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 预包装食品、酒类批****兼零售(有效期至2015年04月22日止);
|
许可经营项目: 食品(凭有效许可证经营)、
|
6 | 2014-06-25 | 住所变更 |
住所: 衢州市柯城区通荷路**-**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:荷花街道
|
住所: 衢州市柯城区通荷路**-**号二楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:荷花街道
|
7 | 2013-03-29 | 住所变更 |
住所: 衢州市柯城区通荷路**-**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:荷花街道
|
住所: 衢州市柯城区通荷路**-**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:荷花街道
|
8 | 2013-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方志飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李文泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李文泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 方志飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 方志飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 方志行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2013-03-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李文泉; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 方志飞; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 方志行; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 方志飞; 出资额: **; 百分比: **%
|
10 | 2013-03-29 | 组织机构变更 |
姓名: 方志飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李文泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李文泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 方志飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 方志飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 方志行; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|