序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程能胜 | 90% | 900万人民币 |
2 | 王晖 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许宝清
|
|
2 |
程能胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 许宝清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 许宝清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
2 | 2017-01-13 | 组织机构变更 |
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 许宝清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 许宝清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2017-01-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞朝霞
|
许宝清
|
4 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44568
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********93950A
|
5 | 2016-04-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2016-04-18 | 组织机构变更 |
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 程能胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 俞朝霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2016-04-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王晖
|
俞朝霞
|
8 | 2013-04-24 | 高级管理人员备案 |
王晖,王晖,周定虎 [退出]
|
王晖,王晖,程能胜 [新增]
|
9 | 2012-07-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王晖; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周定虎; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王晖; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 程能胜; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2012-03-05 | 实收资本变更 |
500
|
1000( + 100% )
|