序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛小平 | 20% | 20万人民币 |
2 | 徐俊义 | 20% | 20万人民币 |
3 | 余开顺 | 20% | 20万人民币 |
4 | 余红根 | 20% | 20万人民币 |
5 | 丘森泉 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐俊义
|
|
2 |
丘森泉
|
|
3 |
余开顺
|
|
4 |
余红根
|
|
5 |
毛小平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 章程备案 |
|
修订于2021年12月24日
|
2 | 2022-01-07 | 合作社成员信息备案 |
|
姓名: 丘森泉; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 余开顺; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 余红根; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 徐俊义; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 毛小平; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2018-01-10 | 合作社成员信息备案 |
|
姓名: 丘森泉; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 余土贤; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 余开顺; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 余红根; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 徐俊义; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2018-01-10 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 丘森泉; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 余土贤; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 余开顺; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 余红根; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 徐俊义; 出资额: **万; 百分比: **%
|
5 | 2017-08-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****7
|
6 | 2013-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
徐俊义
|
7 | 2013-03-08 | 组织机构变更 |
|
姓名: 徐俊义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 [新增]
|