序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京印象山水文化艺术有限公司 | 30% | 2,400万(元) |
2 | 浙江舟山旅游集团有限公司 | 70% | 5,600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
励佳磊
|
董事 |
2 |
周兴文
|
董事 |
3 |
周锋
|
董事 |
4 |
张俊
|
监事 |
5 |
沈晓雯
|
董事 |
6 |
沈菲菲
|
经理,副董事长 |
7 |
王威
|
副董事长 |
8 |
蒋斌
|
董事长 |
9 |
邬建华
|
监事 |
10 |
陆琼(主席)
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山市普陀印象旅游文化****展有限公司朱家尖分公司
|
王军海 | 2021-01-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:夏卓斌;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:夏银飞;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:洪炜;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:夏银飞;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周锋; 姓名: 蒋斌; 姓名: 沈晓雯;姓名: 励佳磊; 姓名: 周兴文; 姓名: 王威; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周锋; 姓名: 蒋斌; 姓名: 沈晓雯;姓名: 励佳磊; 姓名: 周兴文; 姓名: 王威; 姓名: 沈菲菲*; 姓名: 沈菲菲*; 姓名: 张俊; 姓名: 邬建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-12-30 | 经营范围变更 |
演出经纪,营业性演出场所经营,文艺演出(凭有效许可证经营),文艺创作,广告设计、制作、****布,演出配套商品批****、零售,演出配套停车场管理、服务,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:演出经纪;演出场所经营;营业性演出;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:文艺创作;广告设计、代理;广告制作;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;企业管理;企业管理咨询;游览景区管理;餐饮管理;食品经营(销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-12-30 | 法定代表人变更 |
胡治维
|
沈菲菲
|
5 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 周锋; 职位: 副董事长 姓名: 蒋斌; 职位: 董事 姓名: 沈晓雯;姓名: 励佳磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 熊星; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈劲松; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
职位: 董事 姓名: 周锋; 职位: 副董事长 姓名: 蒋斌; 职位: 董事 姓名: 沈晓雯;姓名: 励佳磊; 职位: 董事 姓名: 周兴文; 职位: 监事 姓名: 王威; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2018-07-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 北京印象山水文化艺术有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 浙江普陀山****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 北京印象山水文化艺术有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 浙江舟山旅游集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
7 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 周锋; 职位: 监事 姓名: 蒋斌; 职位: 董事 姓名: 沈晓雯; 职位: 副董事长 姓名: 励佳磊;姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 熊星; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈劲松; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
职位: 董事 姓名: 周锋; 职位: 副董事长 姓名: 蒋斌; 职位: 董事 姓名: 沈晓雯; 职位: 经理 姓名: 励佳磊;姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 熊星; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 胡治维; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈劲松; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
8 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 |
乐科亮
|
胡治维
|
9 | 2017-11-06 | 章程备案 |
-
|
-
|
10 | 2017-11-06 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 周锋; 职位: 董事 姓名: 沈晓雯; 职位: 副董事长 姓名: 励佳磊;姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 熊星; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蒲明明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈劲松; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
职位: 董事 姓名: 周锋; 职位: 监事 姓名: 蒋斌; 职位: 董事 姓名: 沈晓雯; 职位: 副董事长 姓名: 励佳磊;姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 乐科亮; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 周平; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 潘超(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 熊星; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 陆琼(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈劲松; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |