序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京保利剧院管理有限公司 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金龙
|
董事兼总经理 |
2 |
王青雨
|
董事 |
3 |
许琳琳
|
监事 |
4 |
韩明
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-12 | 经营范围变更 |
经营演出及经纪业务。(凭有效《营业性演出许可证》经营) 剧院管理,组织文化艺术交流,会议及展览服务,演出器材的租赁,舞台美术设计,物业管理服务,设计、制作代理****布国内各类广告业务,演出器材、文化用品、文化艺术品的销售,停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
剧院管理,营业性演出场所经营,经营演出及经纪业务(凭有效《营业性演出许可证》经营),组织文化艺术交流,会议及展览服务,演出器材的租赁,舞台美术设计,物业管理服务,设计、制作、代理、****布国内各类广告业务,演出器材、文化用品、文化艺术品的销售,停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-02-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于昌林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 任彤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 张宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 李金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
姓名: 李金龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 王青雨; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 许琳琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 韩明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
3 | 2018-02-08 | 法定代表人变更 |
于昌林
|
韩明
|
4 | 2018-02-08 | 住所变更 |
舟山市普陀区东港街道海印路***号八层
|
浙江省舟山市普陀区东港街道海印路***号八层
|
5 | 2017-12-07 | 章程备案 |
-
|
增加党的基层组织
|
6 | 2017-01-17 | 高级管理人员备案 |
于昌林,郑少武,张宁,任彤
|
于昌林,李金龙,张宁,任彤
|
7 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000056769 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330903084259115A
|
8 | 2014-05-05 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 经营演出及经纪业务。(凭有效《营业性演出许可证》经营)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |