序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李飞娜 | 33.33% | 40万(元) |
2 | 李飞波 | 66.67% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李飞娜
|
监事 |
2 |
李飞波
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山市普陀通达水产有限公司经营部
|
李飞波 | 2002-03-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000041909 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:913309031487798903
|
2 | 2012-09-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 水产品收购、加工、销售,禽肉制品冷冻、储藏。
|
一般经营项目: 水产品收购、初级加工,初级水产品销售,禽肉制品冷冻、储藏。
|
3 | 2012-09-13 | 行业代码变更 |
行业代码:1360
|
行业代码:1361
|
4 | 2012-09-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 舟山市普陀区沈家门街道兴建路52号; 邮政编码: 316100; 电话: 3056487;住所所在行政区划:沈家门街道
|
住所: 舟山市普陀区沈家门街道平阳工业小区; 邮政编码: 316100; 电话: 3056487;住所所在行政区划:沈家门街道
|
5 | 2011-07-05 | 其他变更 |
注册号: 3309032000114
|
注册号: 330903000041909
|
6 | 2007-02-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 1996-10-6 至 2006-10-6
|
营业期限: 1996-10-6 至
|
7 | 2003-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
8 | 2003-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李世宪
|
李飞波
|
9 | 2003-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 李飞波*; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330902660320001; 出资额: 40; 百分比: 33.33%
|
姓名: 李飞娜; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330902590727064; 出资额: 40; 百分比: 33.33%
|
10 | 2003-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姓名: 李世宪; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 李飞娜; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |