序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴旭军 | 70% | 35万(元) |
2 | 王双飞 | 30% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴旭军
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王双飞
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330903000059503 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330903307511665Y
|
2 | 2014-06-06 | 章程修正案备案 |
股东出资时间为2014年5月31日前
|
股东出资时间为2030年12月31日
|
3 | 2014-05-14 | 章程修正案备案 |
吴旭军以货币出资45万元,王双飞以货币出资5万元
|
吴旭军以货币出资35万元,王双飞以货币出资15万元
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |