序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴其安 | 89.98665% | 2696.0万人民币 |
2 | 贺静群 | 10.01335% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴其安
|
|
2 |
贺静群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-16 | 经营期限(营业期限)备案 |
|
|
3 | 2022-05-16 | 住所变更 |
|
|
4 | 2022-05-16 | 管辖单位变更 |
|
|
5 | 2015-10-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2014-02-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2014-02-21 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2014-02-21 | 组织机构变更 |
|
|
9 | 2014-02-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
10 | 2013-12-06 | 一般经营项目变更 |
|
|