序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 负责人变更 |
朱蝶燕 [退出]
|
马国丰 [新增]
|
2 | 2017-02-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****K
|
3 | 2017-02-07 | 负责人变更 |
虞和志 [退出]
|
朱蝶燕 [新增]
|
4 | 2017-02-07 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********47295K
|
|
5 | 2017-02-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
虞和志
|
朱蝶燕
|
6 | 2017-02-07 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 岱山县东沙镇念母 邮政编码: 316211 电话: 7578944
|
住所: 岱山县东沙镇念母 邮政编码: 316211 电话: ********
|
7 | 2008-04-21 | 变更注册号 |
注册号: *****19
|
注册号: *****
|
8 | 2008-04-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张国先
|
虞和志
|