序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-10-29 | 负责人变更 |
叶剑涛 [退出]
|
张济 [新增]
|
2 | 2013-10-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶剑涛
|
张济
|
3 | 2013-04-12 | 负责人变更 |
吴仲芳 [退出]
|
叶剑涛 [新增]
|
4 | 2013-04-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴仲芳
|
叶剑涛
|
5 | 2013-04-12 | 企业类型变更 |
股份有限公司(中外合资、未上市)分支机构
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
6 | 2010-07-23 | 负责人变更 |
叶剑涛 [退出]
|
吴仲芳 [新增]
|
7 | 2010-07-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶剑涛
|
吴仲芳
|
8 | 2010-03-22 | 负责人变更 |
徐裕康 [退出]
|
叶剑涛 [新增]
|
9 | 2010-03-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)分支机构
|
股份有限公司(中外合资、未上市)分支机构
|
10 | 2010-03-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐裕康
|
叶剑涛
|