序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 | 69.88% | 69880.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈剑
|
|
2 |
陆耀舟
|
|
3 |
陈海平
|
|
4 |
余志军
|
|
5 |
朱恒
|
|
6 |
苏少兵
|
|
7 |
朱静儿
|
|
8 |
任苏明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任苏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余志军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱静儿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:朱巧皇;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 任苏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 余志军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱静儿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:朱巧皇;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹百超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 朱静儿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨英俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:朱巧皇;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 任苏明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 余志军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 朱静儿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:朱巧皇;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-13 | 出资方式备案 |
企业名称: 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会; 出资额: *****万; 出资形式: 股权;企业名称: 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会; 出资额: *****万; 出资形式: 货币;企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币;企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 股权;
|
企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 货币;企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 出资形式: 股权;企业名称: 舟山高新技术产业园区管理委员会; 出资额: *****万; 出资形式: 股权;企业名称: 舟山高新技术产业园区管理委员会; 出资额: *****万; 出资形式: 货币;
|
4 | 2022-06-13 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-11-08 | 经营范围变更 |
远洋渔业项目的投资建设、开****、经营、管理,土地开****、经营,对远洋渔业捕捞、加工、贸易、仓储、物流等全产业链****展的投资及经营,市场经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;渔业捕捞(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;水产品收购;水产品批****;初级农产品收购;石油制品制造(不含危险化学品);成品油批****(不含危险化学品);卫星移动通信终端销售;卫星通信服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2021-11-08 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-07-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭建慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨英俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王硕(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 曹百超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱静儿; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨英俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2020-03-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 舟山海洋综合开****投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.**%; [退出]企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.**%;
|
企业名称: 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会; 出资额: *****万; 百分比: **.**%; [新增]企业名称: 浙江舟山转型升级产业基金有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.**%;
|
9 | 2020-03-25 | 章程备案 |
|
|
10 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史宇(职工); 证件号码: *****************x; 职位: 董事; [退出]姓名: 彭建慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱湘晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林志刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王志波(职工); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王硕(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 彭建慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨英俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王硕(主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 苏少兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|