序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺伟娟 | 33% | 528.0万人民币 |
2 | 宋舟波 | 30% | 480.0万人民币 |
3 | 黄红武 | 20% | 320.0万人民币 |
4 | 陈明军 | 17% | 272.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方婉云
|
|
2 |
陈明军
|
|
3 |
宋舟波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 法定代表人变更 |
任艳
|
方婉云
|
2 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 任艳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:黄红武;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 宋舟波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 方婉云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:黄红武;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 贺伟娟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 任艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 任艳; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 潘军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 任艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 贺伟娟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-06-22 | 法定代表人变更 |
潘军
|
任艳
|
6 | 2020-06-22 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
潘军
|
潘军
|
8 | 2020-03-31 | 住所变更 |
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区勾山街道东海西路****号科技置业大厦***-*
|
浙江省舟山市定海区岑港街道桥头社区金桥路**号
|
9 | 2020-03-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘军;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:潘军;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:贺伟娟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄红武;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周燕琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 潘军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 潘军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 潘军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈明军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|