序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何兴民 | 70% | 700万人民币 |
2 | 姚兰芳 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何兴民
|
|
2 |
姚兰芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡东海; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 姚兰芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何兴民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 何兴民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡东海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 何兴民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 何兴民; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 姚兰芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-07-08 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-07-08 | 出资日期备案 |
姓名: 何兴民; 出资日期: 2030-12-31;姓名: 胡东海; 出资日期: 2068-12-31;
|
姓名: 何兴民; 出资日期: 2030-12-31;姓名: 姚兰芳; 出资日期: 2045-12-30;
|
5 | 2021-07-08 | 出资方式备案 |
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 胡东海; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 姚兰芳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
6 | 2021-07-08 | 出资比例备案 |
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡东海; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 姚兰芳; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
7 | 2020-06-28 | 管辖单位变更 |
舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局
|
舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局
|
8 | 2020-06-28 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-06-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王华; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 胡东海; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 何兴民; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 胡东海; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
10 | 2020-06-08 | 法定代表人变更 |
徐光前
|
何兴民
|