序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佛山三盛房地产有限责任公司 | 100% | 27083.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈顶峰
|
|
2 |
黄志辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山三盛酒店管理有限公司酒店分公司
|
翁钱平 | 2018-03-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
周萍芝
|
陈顶峰
|
2 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余珊君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 周萍芝; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 周萍芝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 陈顶峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈顶峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 黄志辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2019-10-18 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-10-18 | 法定代表人变更 |
包新强
|
周萍芝
|
5 | 2019-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余珊君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 包新强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 包新强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑国定; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 余珊君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周萍芝; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 周萍芝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
6 | 2019-08-26 | 注册资本(金)变更 |
3000
|
27083( + 802.76667% )
|
7 | 2019-08-26 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-08-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
9 | 2019-08-26 | 出资日期备案 |
企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资日期: ;
|
企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资日期: 2019-08-13;
|
10 | 2019-08-26 | 出资方式备案 |
企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资额: *****万; 出资形式: 债权;企业名称: 佛山三盛房地产有限责任公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|