序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐佳杰 | 55% | 60.5万人民币 |
2 | 梅幸舟 | 45% | 49.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梅幸舟
|
|
2 |
乐佳杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-20 | 章程备案 |
|
|
2 | 2017-02-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
3 | 2017-02-14 | 一般经营项目变更 |
|
|
4 | 2015-09-15 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2015-09-15 | 组织机构变更 |
|
|
6 | 2015-09-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
7 | 2011-09-22 | 一般经营项目变更 |
|
|
8 | 2010-07-22 | 住所变更 |
|
|
9 | 2010-07-22 | 一般经营项目变更 |
|
|
10 | 2010-03-04 | 高级管理人员备案 |
|
|