序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋信山
|
|
2 |
张建立
|
|
3 |
孙群
|
|
4 |
吴树彪
|
|
5 |
唐彬
|
|
6 |
夏子芳
|
|
7 |
张赟
|
|
8 |
张利华
|
|
9 |
胡光波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴树彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏子芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙群; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡光波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蒋信山; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴树彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏子芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙群; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡光波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蒋信山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
2 | 2022-02-21 | 法定代表人变更 |
张建立
|
蒋信山
|
3 | 2021-11-24 | 章程修正案备案 |
第五章第十二条
|
|
4 | 2021-11-24 | 经营范围变更 |
许可项目:房地产开****经营;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);养老项目投资、开****(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:房地产开****经营;医疗服务;医疗美容服务;放射卫生技术服务;婴幼儿洗浴服务;餐饮服务;经营民宿;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);紧急救援服务;母婴生活护理(不含医疗服务);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;酒店管理;会议及展览服务;养老项目投资、开****(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴树彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏子芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙群; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡光波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蒋信山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 吴树彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏子芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙群; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡光波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蒋信山; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-11-02 | 法定代表人变更 |
蒋信山
|
张建立
|
7 | 2021-08-04 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:第五章第八条;
|
8 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴树彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴王政; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 唐彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏鹏巍; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 孙群; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡韩飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 蒋信山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 吴树彪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 唐彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏子芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙群; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张利华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡光波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 蒋信山; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
9 | 2020-12-30 | 章程修正案备案 |
|
第五章第十二条
|
10 | 2020-06-04 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营,房屋租赁,物业管理,建筑材料销售,养老项目投资、开****。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);养老项目投资、开****(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|