序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙毅 | 70% | 336万人民币 |
2 | 孙骑 | 30% | 144万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙毅
|
|
2 |
孙骑
|
|
3 |
屠钧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********45279组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********76860Q
|
2 | 2010-07-28 | 出资方式备案 |
股东姓名或者名称: 孙骑 认缴出资额:45 持股比例:9.37% 实缴出资额:45 出资时间:2010-04-30 出资方式:货币,货币 余额交付期限:2010-04-30
|
股东姓名或者名称: 孙骑 认缴出资额:144 持股比例:30% 实缴出资额:144 出资时间:2010-04-30 出资方式:货币,货币,土地使用权 余额交付期限:2010-04-30
|
3 | 2010-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张才兵; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 孙骑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2010-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙骑; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 孙毅; 出资额: ***; 百分比: **.**%企业名称: 舟山市西西利五金氟塑有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 孙骑; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙毅; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2010-07-26 | 组织机构变更 |
姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张才兵; 证件名称: ; 证件号码: 3309; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 孙骑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2010-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙骑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张才兵; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2010-05-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙骑; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙毅; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 孙骑; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 孙毅; 出资额: ***; 百分比: **.**%企业名称: 舟山市西西利五金氟塑有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
8 | 2010-05-07 | 组织机构变更 |
姓名: 孙骑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 孙毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 屠钧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张才兵; 证件名称: ; 证件号码: 3309; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2010-05-07 | 注册资本(金)变更 |
50
|
480( + 860% )
|
10 | 2010-05-07 | 实收资本变更 |
50
|
480( + 860% )
|