序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-12 | 负责人变更 |
乐淑娜 [退出]
|
徐芳 [新增]
|
2 | 2020-08-12 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2019-08-22 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****12(4-1);
|
企业名称: 中国建设银行股份有限公司; 注册号: *****12(4-1);
|
4 | 2019-08-22 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司舟山昌国分理处
|
中国建设银行股份有限公司舟山昌国支行
|
5 | 2018-11-28 | 负责人变更 |
邬光启 [退出]
|
乐淑娜 [新增]
|
6 | 2018-11-28 | 法定代表人变更 |
邬光启
|
乐淑娜
|
7 | 2018-11-28 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区解放西路***-*号
|
浙江省舟山市定海区昌国路***号-**
|
8 | 2018-11-28 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司舟山解放桥分理处
|
中国建设银行股份有限公司舟山昌国分理处
|
9 | 2017-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:70464287X
|
统一社会信用代码:*****7X6
|
10 | 2015-01-09 | 负责人变更 |
龚科 [退出]
|
邬光启 [新增]
|