序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 负责人变更 |
王寒冬 [退出]
|
陈永辉 [新增]
|
2 | 2018-08-09 | 负责人变更 |
陈玩程 [退出]
|
王寒冬 [新增]
|
3 | 2018-08-09 | 法定代表人变更 |
陈玩程
|
王寒冬
|
4 | 2018-08-09 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2018-04-03 | 住所变更 |
舟山市定海区兴国路**号三楼(舟山经济开****区B区)
|
浙江省舟山市定海区工业园区丰园路**号一楼
|
6 | 2018-04-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴雅拉;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴雅拉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈丽丽;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈丽丽;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2016-06-23 | 负责人变更 |
陈玩山 [退出]
|
陈玩程 [新增]
|
8 | 2016-06-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈玩山
|
陈玩程
|
9 | 2016-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********51820
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********756235
|
10 | 2015-07-20 | 负责人变更 |
陈玩程 [退出]
|
陈玩山 [新增]
|