序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张全平 | 100% | 5225.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张全平
|
|
2 |
陈勋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山耀盛建设有限公司永新县分公司
|
李燕山 | 2021-05-10 |
2 |
舟山耀盛建设有限公司金塘分公司
|
潘照良 | 2016-11-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈勋; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 张全平; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张全平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张全平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈勋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张全平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张全平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈勋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-03-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2020-03-12 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区白泉镇大厦小区*号楼***室
|
浙江省舟山市定海区小沙街道大沙村大沙街***号*幢***室
|
5 | 2018-03-09 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
6 | 2018-03-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈勋; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
姓名: 陈勋; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
7 | 2018-03-09 | 注册资本(金)变更 |
725
|
5225( + 620.68966% )
|
8 | 2016-12-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何斌; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 陈勋; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
姓名: 陈勋; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
9 | 2016-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 季少华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张全平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张全平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张全平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2016-12-09 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|