序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张勇 | 80% | 1600万人民币 |
2 | 张惠平 | 20% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张勇
|
|
2 |
张惠平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-01 | 法定代表人变更 |
黄建雄
|
张勇
|
2 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张惠平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄建雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 张勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张勇; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张惠平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-04-01 | 住所变更 |
浙江省舟山市定海区临城街道海天大道***号*号厂房(第四层)***、***、***、***室(自贸试验区内)
|
中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道海天大道***号*号厂房(第四层)***、***、***、***室
|
4 | 2020-04-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:傅静静;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邬明益;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张勇;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:袁贤瑞;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-06-04 | 经营范围变更 |
智能化产品的研****、销售;弱电智能化系统、消防系统、安防系统设计与施工;食品、蔬菜、水果、肉类、禽蛋的批****与零售。
|
智能化产品的研****、销售;弱电智能化系统、消防系统、安防系统设计与施工;弱电及消防设施设备的检测;消防设施维护、维修、保养服务;建筑工程施工;室内外装饰装修的设计、施工;机电设备销售、安装及维修;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-11-03 | 住所变更 |
舟山市定海区临城街道金海湾花园**幢三单元***室
|
浙江省舟山市定海区临城街道海天大道***号*号厂房(第四层)***、***、***、***室(自贸试验区内)
|
7 | 2016-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 黄建雄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2016-07-11 | 组织机构变更 |
姓名: 洪丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张惠平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张惠平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 黄建雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张惠平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2016-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张惠平
|
黄建雄
|
10 | 2016-03-21 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|