序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 负责人变更 |
陈宏 [退出]
|
夏晓飞 [新增]
|
2 | 2020-03-16 | 负责人变更 |
俞雷 [退出]
|
陈宏 [新增]
|
3 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****U
|
4 | 2015-04-13 | 负责人变更 |
应万军 [退出]
|
俞雷 [新增]
|
5 | 2015-04-13 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
6 | 2015-04-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1993-7-17 至 2100-12-31
|
营业期限: 1993-7-17 至
|
7 | 2015-04-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
应万军
|
俞雷
|
8 | 2011-08-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 实物黄金买卖业务。
|
9 | 2009-10-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行、代理兑付政府债劵;代理收付款项及代理保险业务;外币储蓄;结售汇(对私);外汇汇款;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
|
一般经营项目:
|
10 | 2009-10-19 | 企业类型变更 |
国有企业分支机构(非法人)
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|