序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
李晓英 [退出]
|
张凤凤 [新增]
|
2 | 2019-12-27 | 负责人变更 |
严臻盛 [退出]
|
李晓英 [新增]
|
3 | 2019-08-06 | 负责人变更 |
赵君 [退出]
|
严臻盛 [新增]
|
4 | 2018-10-18 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司舟山海滨桥分理处
|
中国建设银行股份有限公司舟山海滨支行
|
5 | 2017-12-20 | 负责人变更 |
钟薇薇 [退出]
|
赵君 [新增]
|
6 | 2017-12-20 | 法定代表人变更 |
钟薇薇
|
赵君
|
7 | 2016-11-29 | 负责人变更 |
谢增艳 [退出]
|
钟薇薇 [新增]
|
8 | 2016-11-29 | 法定代表人变更 |
谢增艳
|
钟薇薇
|
9 | 2016-02-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****G
|
10 | 2016-02-26 | 名称变更 |
中国建设银行股份有限公司舟山露亭分理处
|
中国建设银行股份有限公司舟山海滨桥分理处
|