序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | ||
2 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | ||
3 | 浙江省农村****展集团有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张剑波
|
|
2 |
刘科峰
|
|
3 |
吴昌攀
|
|
4 |
陆耀舟
|
|
5 |
汪昱
|
|
6 |
范志平(职工董事)
|
|
7 |
郭洪
|
|
8 |
缪列
|
|
9 |
陈圣达
|
|
10 |
袁红峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东港投资****展集团有限公司酒店分公司
|
马克苏 | 2016-11-24 |
2 |
东港投资****展集团有限公司房地产分公司
|
张武斌 | 2005-07-05 |
3 |
浙江省舟山东港开****有限公司佛国酒楼
|
郑满清 | 1998-06-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
2 | 2021-08-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省海港投资运营集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;企业名称: 浙江省水利厅; 出资额: ****万; 百分比: *.*%; [退出]
|
企业名称: 浙江省海港投资运营集团有限公司; 出资额: *****.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司; 出资额: *****.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 浙江省农村****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.*%; [新增]
|
3 | 2021-08-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:钱应栋;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:缪列;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王莞莞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:缪列;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-08-11 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘科峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 刘跃群(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴昌攀; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汤建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 缪列; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 范志平(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红峰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 郭洪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈圣达; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈静珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄海群(召集人); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘科峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴昌攀; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张继华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐利珺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 汪昱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 缪列; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 范志平(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红峰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 郭洪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈圣达; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 黄海群(召集人); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-08-11 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江省水利厅; 出资日期: ;企业名称: 浙江省海港投资运营集团有限公司; 出资日期: 2012-06-26;企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司; 出资日期: 2012-06-26;
|
企业名称: 浙江省农村****展集团有限公司; 出资日期: 2021-12-31;企业名称: 浙江省海港投资运营集团有限公司; 出资日期: 2021-12-31;企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司; 出资日期: 2021-12-31;
|
7 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘科峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 刘跃群(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴昌攀; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 缪列; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 胡艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 范志平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 袁红峰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 郭洪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈圣达; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈静珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄海群(召集人); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘科峰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 刘跃群(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴昌攀; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张剑波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 汤建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 缪列; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 范志平(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 袁红峰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 郭洪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陆耀舟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈圣达; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈静珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄海群(召集人); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2017-12-11 | 章程备案 |
|
|
9 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘科峰; 证件号码: ********; 职位: 副董事长姓名: 刘跃群; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 吴昌攀; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张忠华; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李磊; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 缪列; 证件号码: ********; 职位: 副总经理姓名: 胡艳; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 范志平; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 袁红峰; 证件号码: ********; 职位: 副总经理姓名: 郭洪; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 陈圣达; 证件号码: ********; 职位: 副总经理姓名: 陈静珍; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 黄海群; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 刘科峰; 证件号码: ********; 职位: 副董事长姓名: 刘跃群; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 吴昌攀; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张剑波; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]姓名: 李磊; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 缪列; 证件号码: ********; 职位: 副总经理姓名: 胡艳; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 范志平; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 袁红峰; 证件号码: ********; 职位: 副总经理姓名: 郭洪; 证件号码: ********; 职位: 总经理姓名: 陈圣达; 证件号码: ********; 职位: 副总经理姓名: 陈静珍; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 黄海群; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
10 | 2017-10-25 | 法定代表人变更 |
张忠华
|
张剑波
|