序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山市普陀区展茅集体资产经营有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张健
|
|
2 |
张友备
|
|
3 |
朱松铨
|
|
4 |
徐彩娣
|
|
5 |
俞慧
|
|
6 |
贝松才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-06 | 清算组成员备案 |
无
|
清算组成员:朱松铨张健张家娜 清算组组长:朱松铨 地址:舟山市普陀区展茅镇文化路3号 联系方式:6628149
|
2 | 2016-09-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****4
|
3 | 2014-04-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 贝松才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 乐平君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 乐平君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐彩娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张友备; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱松铨; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 贝松才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐彩娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 张友备; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱松铨; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2014-04-10 | 组织机构变更 |
姓名: 贝松才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 乐平君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 乐平君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐彩娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张友备; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱松铨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 贝松才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐彩娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 张友备; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱松铨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2014-04-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
乐平君
|
张健
|
6 | 2011-08-01 | 组织机构变更 |
姓名: 顾利民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 胡文信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 黄洁明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 刘学忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 钱志定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张禾波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张新龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张政权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周波; 证件名称: ; 证件号码: ********1; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 贝松才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 乐平君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 乐平君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐彩娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 俞慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张友备; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 朱松铨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
7 | 2011-08-01 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司; 出资额: 250; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 舟山市普陀区展茅镇资产经营有限公司; 出资额: 250; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 舟山市工业国有资产经营有限公司; 出资额: 500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 舟山市普陀区展茅集体资产经营有限责任公司; 出资额: 1000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
8 | 2011-08-01 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
9 | 2011-08-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄洁明
|
乐平君
|
10 | 2011-04-25 | 变更注册号 |
注册号: ********743
|
注册号: ********
|