序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山普陀文化旅游集团有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史芳
|
|
2 |
李晨晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-06-24 | 其他事项备案 |
|
|
3 | 2020-04-09 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-01-13 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-09-24 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2019-09-24 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2019-03-26 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2019-03-26 | 行业代码变更 |
|
|
10 | 2019-03-26 | 名称变更 |
|
|