序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王能杰 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王能杰
|
|
2 |
黄雪飞
|
|
3 |
缪忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-07-06 | 管辖单位变更 |
|
|
3 | 2020-07-06 | 住所变更 |
|
|
4 | 2020-07-06 | 登记机关变更 |
|
|
5 | 2020-07-06 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2018-11-23 | 出资日期备案 |
|
|
7 | 2018-11-23 | 章程备案 |
|
|
8 | 2017-12-08 | 住所变更 |
|
|
9 | 2017-12-08 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2016-07-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|