序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 缪文雄 | 75% | 375万人民币 |
2 | 夏凯 | 25% | 125万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
缪文雄
|
|
2 |
夏凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********3571X2
|
2 | 2016-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王建钞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 夏凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
3 | 2016-08-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王建钞; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 缪文雄; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 夏凯; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 缪文雄; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2016-08-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、市场营销策划及咨询;社会经济信息咨询。
|
一般经营项目: 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、市场营销策划及咨询;社会经济信息咨询。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
|
5 | 2016-08-17 | 组织机构变更 |
姓名: 王建钞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 夏凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 缪文雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2015-01-21 | 住所变更 |
住所: 舟山市定海区临城街道千岛路***号建设大厦A座***室 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:临城街道
|
住所: 舟山市普陀区沈家门街道文化路**号***,***室 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:沈家门街道
|
7 | 2014-12-10 | 出资方式备案 |
股东姓名或者名称: 缪文雄 认缴出资额:5 持股比例:50% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2015-10-01
|
股东姓名或者名称: 缪文雄 认缴出资额:375 持股比例:75% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币,货币 余额交付期限:2020-10-01
|
8 | 2014-12-09 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
9 | 2014-12-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王建钞; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 缪文雄; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 王建钞; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 缪文雄; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2014-12-09 | 注册资本(金)变更 |
10
|
500( + 4900% )
|