序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴群舟 | 60% | 18万人民币 |
2 | 王海洲 | 40% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴群舟
|
|
2 |
王海洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-03-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王海洲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 傅婉琴; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王海洲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 吴群舟; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
2 | 2014-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅婉琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴群舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 吴群舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2014-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
傅婉琴
|
吴群舟
|
4 | 2014-03-21 | 组织机构变更 |
姓名: 傅婉琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王海洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴群舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 吴群舟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2012-04-12 | 住所变更 |
住所: 定海区义桥路**号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:昌国街道
|
住所: 舟山市定海区义桥路**号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:昌国街道
|
6 | 2012-04-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-11-6 至 2017-11-5
|
营业期限: 2007-11-6 至 2027-11-5
|
7 | 2012-04-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 金属材料、化工产品(不含危险品)、建材、机电产品、白糖销售。(《食品卫生许可证》有效期限至2011年10月15日止)
|
一般经营项目: 金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒品)、建材、机械设备、电子产品销售。
|