序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴一琳 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 袁辰静 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴一琳
|
|
2 |
袁辰静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴一琳; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 袁辰静; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 朱佳耀; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 吴一琳; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 袁辰静; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2018-07-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱佳耀; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 袁辰静; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 毛六郎; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 朱佳耀; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 袁辰静; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴一琳; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2018-07-24 | 法定代表人变更 |
毛六郎
|
吴一琳
|
4 | 2018-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毛六郎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 毛六郎; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 袁辰静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吴一琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 吴一琳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 袁辰静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2018-07-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:凌红虹;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:凌红虹;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:袁婉莹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:袁婉莹;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-03-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱佳耀; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 袁辰静; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴一琳; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 朱佳耀; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 袁辰静; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 毛六郎; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2018-03-15 | 法定代表人变更 |
吴一琳
|
毛六郎
|
8 | 2018-03-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:毛六郎;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:乐文球;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:凌红虹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:凌红虹;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-03-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴一琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 毛六郎; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 袁辰静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 毛六郎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 毛六郎; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 袁辰静; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2017-11-03 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|