序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春红 | 40% | 20万人民币 |
2 | 章慧 | 30% | 15万人民币 |
3 | 傅剑娜 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅剑娜
|
|
2 |
王春红
|
|
3 |
章慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-21 | 清算组成员备案 |
无
|
清算组成员:傅剑娜王春红章慧清算组组长:傅剑娜地址:舟山市定海区昌国路345号-1联系方式:*****
|
2 | 2015-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 白忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王春红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 傅剑娜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王春红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 章慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
3 | 2015-06-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 白忠; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 王春红; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 傅剑娜; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 章慧; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王春红; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2015-06-18 | 住所变更 |
住所: 舟山市定海区惠飞路***号*幢第六层***室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:城东街道
|
住所: 舟山市定海区昌国路***号-* 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:昌国街道
|
5 | 2015-06-18 | 组织机构变更 |
姓名: 白忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王春红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 傅剑娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王春红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 章慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2015-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王春红
|
傅剑娜
|
7 | 2015-06-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 票务代理;旅游纪念品销售。
|
一般经营项目: 国内旅游业务、入境旅游业务;票务代理;旅游纪念品销售。
|
8 | 2015-06-18 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内旅游业务、入境旅游业务。(凭有效《旅行社业务经营许可证》经营)
|
许可经营项目:
|
9 | 2013-10-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 舟山市定海区东门东大街141号 邮政编码: 316000 电话: ********住所所在行政区划:昌国街道
|
住所: 舟山市定海区惠飞路468号2幢第六层603室 邮政编码: 316000 电话: ********住所所在行政区划:城东街道
|
10 | 2011-05-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 定海区东门东大街141号 邮政编码: 316000 电话: ********住所所在行政区划:昌国街道
|
住所: 舟山市定海区东门东大街141号 邮政编码: 316000 电话: ********住所所在行政区划:昌国街道
|