序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岱山县巨山农机物资公司枕头山门市部
|
吴乾章 | 1991-11-05 |
2 |
岱山县巨山农机物资公司鼠浪供应站
|
邵静君 | 1990-09-06 |
3 |
岱山县巨山农机物资公司龙潭供应站
|
吴乾章 | 1990-05-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 1997-05-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
宋富宏
|
吴乾章
|
2 | 1997-05-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: ;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
姓名: 吴乾章;性别: 男;证件名称: 身份证;证件号码: ********;电话: ;住所: 岛斗镇岛斗村;产生方式: 委派;任聘单位:
|
3 | 1997-05-05 | 注册资本(金)变更 |
50.00
|
35.00( - 30% )
|