序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈思园 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 董松飞 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈思园
|
|
2 |
董松飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-04-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2022-04-20 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2021-09-02 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-01-20 | 住所变更 |
|
|
7 | 2017-10-18 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2017-10-18 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2017-10-18 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2017-06-22 | 出资比例备案 |
|
|