序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡国民 | 30% | 60万人民币 |
2 | 林国新 | 25% | 50万人民币 |
3 | 施新火 | 25% | 50万人民币 |
4 | 沈国强 | 10% | 20万人民币 |
5 | 何海军 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡国民
|
|
2 |
施新火
|
|
3 |
林国新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-05-07 | 管辖单位变更 |
|
|
3 | 2020-05-07 | 住所变更 |
|
|
4 | 2018-08-10 | 邮政编码变更 |
|
|
5 | 2018-08-10 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-08-10 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2018-08-10 | 住所变更 |
|
|
8 | 2017-06-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
9 | 2015-06-08 | 住所变更 |
|
|