序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨雪雁 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱秀
|
|
2 |
李迎春
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山市木兰农副产品有限公司定海南珍经营部
|
李姣能 | 2012-02-23 |
2 |
舟山市木兰农副产品有限公司定海东门经营部
|
李姣能 | 2012-02-23 |
3 |
舟山市木兰农副产品有限公司定海昌东经营部
|
李姣能 | 2012-02-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********814094
|
2 | 2015-10-19 | 住所变更 |
住所: 岱山县高亭镇滨港路***-***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:高亭镇
|
住所: 岱山县高亭镇滨港路***号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:高亭镇
|
3 | 2013-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李迎春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 李爱秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李爱秀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李迎春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2013-07-19 | 法定代表人变更 |
杨雪雁
|
李爱秀
|
5 | 2013-07-19 | 组织机构变更 |
姓名: 李迎春; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 李爱秀; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李爱秀; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李迎春; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2012-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李杰民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
姓名: 李迎春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
7 | 2012-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李杰民; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 杨雪雁; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 杨雪雁; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
8 | 2012-11-06 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2012-11-06 | 组织机构变更 |
姓名: 李杰民; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
姓名: 李迎春; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨雪雁; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
10 | 2011-12-15 | 名称变更 |
岱山县木兰农副产品有限公司
|
舟山市木兰农副产品有限公司
|