序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CONSORT BUNKERS PTE LTD | 97% | 970万美元 |
2 | 浙江国贸集团有限公司 | 3% | 30万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
YEO SIOK KEAK
|
|
2 |
CHEAH WOOI MUN
|
|
3 |
YEO YUN LIN, NAOMI
|
|
4 |
JUSTIN YEO TSE TIAN
|
|
5 |
NADINE YEO YUN YEE
|
|
6 |
王雪瑶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: JUSTIN YEO TSE TIAN; 证件号码: E*******B; 职位: 董事;姓名: NADINE YEO YUN YEE; 证件号码: K*******R; 职位: 董事;姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长;姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事;姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: JUSTIN YEO TSE TIAN; 证件号码: E*******B; 职位: 董事;姓名: NADINE YEO YUN YEE; 证件号码: K*******R; 职位: 董事;姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长;姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 总经理;姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事;姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长;姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事;姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事;姓名: JUSTIN YEO TSE TIAN; 证件号码: E*******B; 职位: 董事; [新增]姓名: NADINE YEO YUN YEE; 证件号码: K*******R; 职位: 董事; [新增]姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长;姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事;姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
3 | 2021-02-26 | 章程备案 |
|
新章程备案,增加董事人数。
|
4 | 2018-11-27 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-11-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: CONSORT BUNKERS PTE LTD; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: CONSORT BUNKERS PTE LTD; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江国贸集团有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
|
6 | 2018-11-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外国法人独资)
|
有限责任公司(中外合资)
|
7 | 2018-11-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
8 | 2018-11-27 | 出资比例备案 |
企业名称: CONSORT BUNKERS PTE LTD; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: CONSORT BUNKERS PTE LTD; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙江国贸集团有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%
|
9 | 2018-11-19 | 经营范围变更 |
柴油批****无仓储;燃料油、润滑油的供应。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
柴油批****无仓储;燃料油、润滑油的供应;货物及技术进出口。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事姓名: JOHN YU HAO YUAN; 证件号码: E*******H; 职位: 董事 [退出]姓名: JOHN YU HAO YUAN; 证件号码: E*******H; 职位: 经理 [退出]姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: CHEAH WOOI MUN; 证件号码: A********; 职位: 董事姓名: YEO SIOK KEAK; 证件号码: E*******D; 职位: 董事长姓名: YEO YUN LIN, NAOMI; 证件号码: E*******C; 职位: 董事姓名: 王雪瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 白永超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|