序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 殷祖安 | 80% | 492.0万人民币 |
2 | 张公瑾 | 20% | 123.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张公瑾
|
|
2 |
殷祖安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-06-23 | 变更注册号 |
注册号: ********246
|
注册号: ********37334
|
2 | 2009-06-19 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输。(《水路运输许可证》有效期限至2009年10月31日止) 行业代码: 5422
|
经营范围: 国内沿海及长江中下游普通货船运输。(《水路运输许可证》有效期限至2013年6月30日止) 行业代码: 5422
|
3 | 2006-09-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张公瑾; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 363; 百分比: 20%姓名: 殷祖安; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1452; 百分比: 80%
|
姓名: 张公瑾; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 123( - 66.1157% ); 百分比: 20%姓名: 殷祖安; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 492( - 66.1157% ); 百分比: 80%
|
4 | 2006-09-15 | 注册资本(金)变更 |
1815
|
615( - 66.1157% )
|
5 | 2006-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
石光平
|
张公瑾
|
6 | 2006-04-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张小根; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 90.75; 百分比: 5% [退出]姓名: 张忠国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 145.2; 百分比: 8% [退出]姓名: 徐兴昌; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 181.5; 百分比: 10% [退出]姓名: 陈沥丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 308.55; 百分比: 17% [退出]姓名: 石光平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 363; 百分比: 20% [退出]姓名: 殷祖安; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 363; 百分比: 20%姓名: 张公瑾; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 363; 百分比: 20%
|
姓名: 张公瑾; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 363; 百分比: 20%姓名: 殷祖安; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1452( + 300% ); 百分比: 80%
|
7 | 2006-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 石光平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 徐兴昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 殷祖安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 张公瑾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 张忠国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
姓名: 殷祖安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 张公瑾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 张公瑾; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
8 | 2005-07-12 | 投资人(股权)变更 |
原始导入 [退出]略
|
姓名: 石光平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 263; 百分比: 14.49% [新增]
|
9 | 2005-07-12 | 投资人(股权)变更 |
原始导入 [退出]略
|
姓名: 张忠国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 105.2; 百分比: 5.8% [新增]
|
10 | 2005-07-12 | 投资人(股权)变更 |
原始导入 [退出]略
|
姓名: 陈沥丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 223.5; 百分比: 12.31% [新增]
|