序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波舟山港舟山港务有限公司 | 55% | 27.5万人民币 |
2 | 宁波中远海运物流有限公司 | 45% | 22.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
季彬彬
|
|
2 |
余锋
|
|
3 |
俞丹
|
|
4 |
欧阳凡毅
|
|
5 |
刘江岱
|
|
6 |
王飏侃
|
|
7 |
魏咏絮
|
|
8 |
李永锋
|
|
9 |
林艳芳
|
|
10 |
郑晗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱幼苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江革宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王岳定; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 茹益懿; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 魏咏絮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 俞丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 刘江岱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 季彬彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 季彬彬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 李永锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 林艳芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王飏侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏咏絮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-08-05 | 法定代表人变更 |
廖卓伦
|
季彬彬
|
3 | 2021-03-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱幼苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王岳定; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 茹益懿; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏咏絮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱幼苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江革宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王岳定; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 茹益懿; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏咏絮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2021-03-05 | 法定代表人变更 |
徐英
|
廖卓伦
|
5 | 2020-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱幼苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王岳定; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王燕军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 茹益懿; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱幼苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王岳定; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 茹益懿; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 魏咏絮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
6 | 2019-11-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2019-11-20 | 出资比例备案 |
企业名称: 中国舟山外轮代理有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宁波中远海运物流有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舟山港舟山港务有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-11-20 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-11-20 | 法定代表人变更 |
吕鹏程
|
徐英
|
10 | 2019-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘江岱; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 吕鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 黄辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余锋; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 廖卓伦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐英; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 朱幼苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 欧阳凡毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王岳定; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 王燕军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 茹益懿; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑晗; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈岚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|