序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江蓝乾能源有限公司 | 66% | 660万人民币 |
2 | 李飞波 | 18.7% | 187万人民币 |
3 | 何丹 | 10.2% | 102万人民币 |
4 | 丁元梦 | 5.1% | 51万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李飞波
|
|
2 |
丁元梦
|
|
3 |
钟春国
|
|
4 |
贺燕萍
|
|
5 |
何丹
|
|
6 |
林安平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-09 | 经营范围变更 |
普通货运、经营性危险货物运输(第2类、第3类)(剧毒化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
货运:普通货运、经营性危险货物运输(2.1项、2.2项、2.3项、第3类)(剧毒化学品除外);货运代理;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-03-02 | 住所变更 |
舟山市定海区盐仓街道大井头村(金鹰大酒店对面)中集物流办公楼***号
|
浙江省舟山市定海区盐仓街道大井头村(金鹰大酒店对面)中集物流办公楼***号
|
3 | 2018-03-02 | 法定代表人变更 |
钟春国
|
李飞波
|
4 | 2016-03-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********51436
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********899022
|
5 | 2016-03-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江博臣能源股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 浙江蓝乾能源有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 丁元梦; 出资额: **; 百分比: *.*% [新增]姓名: 何丹; 出资额: ***; 百分比: **.*% [新增]姓名: 李飞波; 出资额: ***; 百分比: **.*% [新增]企业名称: 浙江蓝乾能源有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
6 | 2016-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 石珉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 叶国联; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 叶剑波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 丁元梦; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 何丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 林安平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2016-03-29 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:187 出资时间:2013-04-11 出资方式:货币 余额交付期限:2013-04-11
|
8 | 2016-03-29 | 组织机构变更 |
姓名: 何丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 石珉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 叶国联; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 叶剑波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 丁元梦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 何丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 林安平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2014-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 石珉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶国联; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶剑波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 贺燕萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 李飞波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 石珉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶国联; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶剑波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钟春国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2014-12-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李飞波
|
钟春国
|