序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何培栋 | 70% | 355.6万人民币 |
2 | 张骊岚 | 30% | 152.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何培栋
|
|
2 |
张骊岚
|
|
3 |
何忠丰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-10 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
2 | 2014-12-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 朱海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 何培栋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 何忠丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张骊岚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2014-12-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何培栋; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 朱海云; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 王勇; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 张骊岚; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]姓名: 何培栋; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
4 | 2014-12-10 | 法定代表人变更 |
王勇
|
何培栋
|
5 | 2014-12-10 | 注册资本(金)变更 |
100
|
508( + 408% )
|
6 | 2014-12-10 | 组织机构变更 |
姓名: 王勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 朱海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 何培栋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 何忠丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张骊岚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2014-12-10 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输。(凭有效《水路运输许可证》经营)
|
许可经营项目:
|
8 | 2014-12-10 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输;国内水路运输的船舶代理与货运代理。
|
9 | 2013-05-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输。(《水路运输许可证》(筹建专用)有效期限至2013年12月18日止)
|
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输。(凭有效《水路运输许可证》经营)
|
10 | 2013-01-05 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 国内沿海及长江中下游普通货船运输。(《水路运输许可证》(筹建专用)有效期限至2013年12月18日止)
|