序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 玉环县玉城街道海边村村民委员会 | 100% | 60万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴岩祥;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:吴岩祥;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郑祖连;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑祖连;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-10-09 |
原联络员姓名:吴岩祥;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:吴岩祥;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郑祖连;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑祖连;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
|
3 | 2017-10-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
玉环县玉城街道海边村股份经济合作社
|
玉环市玉城街道海边村股份经济合作社
|
4 | 2017-05-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:697035632
|
统一社会信用代码:*****N
|
5 | 2017-05-09 |
注册号:*****组织机构代码证:697035632
|
统一社会信用代码:*****N
|
|
6 | 2015-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 郑祖连; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 郑祖连; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
7 | 2015-02-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
玉环县玉城街道海边村经济合作社
|
玉环县玉城街道海边村股份经济合作社
|
8 | 2014-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 苏为财; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长 [退出]
|
姓名: 郑祖连; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长 [新增]
|
9 | 2014-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苏为财
|
郑祖连
|
10 | 2011-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 吴岩祥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长 [退出]
|
姓名: 苏为财; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长 [新增]
|